M C DISTRIBUCIONES ZOOSANITARIAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ctra Soria, 11
Municipio La Lastrilla
Provincia Segovia
Razón Social M C DISTRIBUCIONES ZOOSANITARIAS SL
CIF B81492910
Actividad Comercio al por mayor de productos farmacéuticos
Órgano Administración Administrador único
Propietario NUZOA SALUD ANIMAL SA
VINCULACIONES DE M C DISTRIBUCIONES ZOOSANITARIAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE M C DISTRIBUCIONES ZOOSANITARIAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NUZOA SALUD ANIMAL SA | Socio Unico | 27/08/2013 | 21/08/2014 |
Perez Fernandez Jose Luis | Administrador Unico | 27/08/2013 | 21/08/2014 |
Chalud Del Corral Eduardo | Administrador Mancomunado | 30/05/2013 | 27/08/2013 |
Jimenez Marques Alvaro | Administrador Mancomunado | 30/05/2013 | 27/08/2013 |
ACTOS BORME DE M C DISTRIBUCIONES ZOOSANITARIAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 282 , F 124, S 8, H SG 6440, I/A 3 (21/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-164-40
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 282 , F 124, S 8, H SG 6440, I/A 3 (21/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-164-40
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 282 , F 124, S 8, H SG 6440, I/A 3 (21/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-164-40
- CTRA SORIA, 11 40196 (LASTRILLA (LA))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 282 , F 124, S 8, H SG 6440, I/A 2 (10/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-40
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11162 , F 189, S 8, H M 175682, I/A 8 (27/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-168-28
- AVDA DE LOS TOREROS, NUMERO 47, LOCAL (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11162 , F 189, S 8, H M 175682, I/A 7 (27/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-168-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11162 , F 189, S 8, H M 175682, I/A 7 (27/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-168-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11162 , F 189, S 8, H M 175682, I/A 7 (27/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-168-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11162 , F 189, S 8, H M 175682, I/A 7 (27/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-168-28
- Otras modificaciones estatutarias: nistración.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11162 , F 189, S 8, H M 175682, I/A 6 (30/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-106-28