M. A. Z. GLOBAL SUPPLEMENTS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Camino de Santiago, 31
Código Postal 28050
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social M. A. Z. GLOBAL SUPPLEMENTS SL
CIF B86199718
Capital Social 3306.0 Euros
Fecha de Constitución 15/04/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE M. A. Z. GLOBAL SUPPLEMENTS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE M. A. Z. GLOBAL SUPPLEMENTS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Zabala Uriarte Miguel Angel | Liquidador | 06/02/2015 | 06/02/2015 |
Zabala Uriarte Miguel Angel | Administrador Unico | 09/05/2011 | 06/02/2015 |
Zabala Uriarte Miguel Angel | Socio Unico | 09/05/2011 | 26/05/2014 |
ACTOS BORME DE M. A. Z. GLOBAL SUPPLEMENTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28775 , F 74, S 8, H M 518073, I/A 4 (06/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28775 , F 74, S 8, H M 518073, I/A 4 (06/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28775 , F 74, S 8, H M 518073, I/A 4 (06/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28775 , F 74, S 8, H M 518073, I/A 4 (06/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-28
- LA COMPRAVENTA, REPRESENTACION, FABRICACION, TRANSFORMACION, COMERCIALIZACION, DISEÑO, DISTRIBUCION, ALMACENAMIENTO, ... DE TODA CLASE DE MATERIAS PRIMAS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28775 , F 73, S 8, H M 518073, I/A 3 (26/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-104-28
Capital Anterior: | 3.006,00 | Euros |
Aumento de capital: | 300,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.306,00 | Euros |
Porcentaje: | 9,98 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28775 , F 73, S 8, H M 518073, I/A 3 (26/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-104-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28775 , F 73, S 8, H M 518073, I/A 3 (26/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-104-28
- AVDA CAMINO DE SANTIAGO NUMERO 31, I-A (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28775 , F 72, S 8, H M 518073, I/A 2 (20/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-123-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28775 , F 70, S 8, H M 518073, I/A 1 (09/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-95-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28775 , F 70, S 8, H M 518073, I/A 1 (09/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-95-28