M 37 SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl El Sol, 18
Código Postal 08105
Municipio Sant Fost de Campsentelles
Provincia Barcelona
Razón Social M 37 SA
CIF A59087270
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE M 37 SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE M 37 SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Morales Martinez Isabel | Administrador Unico | 11/08/2015 | 05/06/2019 |
Morales Sanchez Miguel | Liquidador | 05/06/2019 | 05/06/2019 |
Morales Sanchez Miguel | Apoderado Solidario | 01/03/2016 | 05/06/2019 |
Martinez Gil Isabel | Administrador Unico | 21/10/2011 | 11/08/2015 |
Morales Sanchez Miguel | Administrador Unico | 18/08/2010 | 21/10/2011 |
ACTOS BORME DE M 37 SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24438 , F 119, S 8, H B 74550, I/A 11 (05/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-110-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24438 , F 119, S 8, H B 74550, I/A 11 (05/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-110-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24438 , F 119, S 8, H B 74550, I/A 11 (05/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-110-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24438 , F 119, S 8, H B 74550, I/A 10 (01/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-47-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24438 , F 119, S 8, H B 74550, I/A 9 (11/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-157-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24438 , F 119, S 8, H B 74550, I/A 9 (11/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-157-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24438 , F 118, S 8, H B 74550, I/A 8 (21/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-208-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24438 , F 118, S 8, H B 74550, I/A 8 (21/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-208-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-158-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-212-08