M 3 MERCHANDISING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Via de los Poblados, 9
Código Postal 28033
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social M 3 MERCHANDISING SL
CIF B60484722
Propietario RANDSTAD ESPAÑA SL
VINCULACIONES DE M 3 MERCHANDISING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE M 3 MERCHANDISING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bravo Alarcos Maria-esther | Apoderado | 09/12/2013 | 10/10/2017 |
Mas Sauri Josep Oriol | Apoderado | 09/05/2014 | 10/10/2017 |
Moya Herreros Ivan | Apoderado | 29/10/2013 | 10/10/2017 |
RANDSTAD ESPAÑA SL | Socio Unico | 17/10/2013 | 10/10/2017 |
Lauri Navarro Santiago | Apoderado | 02/06/2017 | |
Garcia Ruiz Paloma | Apoderado | 24/03/2015 | |
Bravo Alarcos Esther | Apoderado | 09/05/2014 | |
Bullon Marin Maria Angeles | Apoderado | 09/05/2014 | |
Del Rio De Pablos Andrea Patricia | Apoderado | 09/05/2014 | |
Fernandez Castaño Javier | Apoderado | 09/05/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE M 3 MERCHANDISING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31348 , F 169, S 8, H M 564284, I/A 10 (10/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-200-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31348 , F 169, S 8, H M 564284, I/A 10 (10/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-200-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31348 , F 169, S 8, H M 564284, I/A 9 (02/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-108-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31348 , F 169, S 8, H M 564284, I/A 8 (24/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-62-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31348 , F 166, S 8, H M 564284, I/A 7 (09/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-94-28
Apoderado
- Bravo Alarcos Esther
- Bullon Marin Maria Angeles
- Del Rio De Pablos Andrea Patricia
- Fernandez Castaño Javier
- Galan Martin Fernando
- Garcia Ruiz Paloma
- Garcia Ruiz Paloma
- Herrero Sanz Maria Del Pilar
- Invernon Ramos Sergio Luis
- Martin Aylagas Juana
- Martinez Merino Elena
- Mas Sauri Jose Oriol
- Perez Perez Manuel Fernando
- Saiz Guzman Eva
- Vazquez Nieto Jesus Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31348 , F 166, S 8, H M 564284, I/A 7 (09/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-94-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31348 , F 166, S 8, H M 564284, I/A 6 (09/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-240-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31348 , F 163, S 8, H M 564284, I/A 5 (09/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-240-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31348 , F 161, S 8, H M 564284, I/A 4 (29/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-213-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31348 , F 161, S 8, H M 564284, I/A 4 (29/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-213-28