LYMTIEL SL - EXTINGUIDA
Municipio Benidorm
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social LYMTIEL SL
CIF B54135934
Actividad Establecimientos de bebidas
Fecha de Constitución 14/06/2006
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario Forse Daniel-steven
VINCULACIONES DE LYMTIEL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LYMTIEL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Forse Daniel-steven | Socio Unico | 05/08/2015 | 17/12/2020 |
Forse Daniel-steven | Administrador Solidario | 06/08/2015 | 17/12/2020 |
Forse Daniel-steven | Liquidador | 17/12/2020 | 17/12/2020 |
Forse Rodney Lyndall | Administrador Solidario | 06/08/2015 | 17/12/2020 |
Forse Rodney Lyndall | Administrador Unico | 26/09/2013 | 06/08/2015 |
Carrasco Montiel Francisco | Administrador Solidario | 26/09/2013 | |
Forse Rodney Lyndall | Administrador Solidario | 26/09/2013 |
ACTOS BORME DE LYMTIEL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3077 , F 136, S 8, H A 100443, I/A 5 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-248-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3077 , F 136, S 8, H A 100443, I/A 5 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-248-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3077 , F 136, S 8, H A 100443, I/A 5 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-248-03
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3077 , F 136, S 8, H A 100443, I/A 5 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-248-03
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3077 , F 136, S 8, H A 100443, I/A 4 (06/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-153-03
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3077 , F 136, S 8, H A 100443, I/A 4 (06/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-153-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3077 , F 136, S 8, H A 100443, I/A 4 (06/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-153-03
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3077 , F 136, S 8, H A 100443, I/A 3 (05/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-152-03
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3077 , F 136, S 8, H A 100443, I/A 2 (26/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-190-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3077 , F 136, S 8, H A 100443, I/A 2 (26/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-190-03