LX PROPERTIES ARENAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda La Constitucion, 2
Código Postal 41001
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social LX PROPERTIES ARENAL SL
CIF B90380957
Capital Social 253000.0 Euros
Fecha de Constitución 23/05/2018
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LX PROPERTIES ARENAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LX PROPERTIES ARENAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Abad Esquitino Juan Jose | Apoderado Solidario | 06/07/2018 | 10/03/2021 |
Jimenez Ruiz Antonio Jose | Liquidador Unico | 10/03/2021 | 10/03/2021 |
Jimenez Ruiz Antonio Jose | Administrador Unico | 13/06/2018 | 10/03/2021 |
Molina Fernandez Rocio | Apoderado | 09/11/2018 | 10/03/2021 |
Tejedor Rodriguez Maria Jesus | Apoderado Solidario | 06/07/2018 | 10/03/2021 |
Vera Carrillo Jesus | Apoderado | 25/06/2018 | 10/03/2021 |
SAPAD7 GENERACION SL | Socio Unico | 13/06/2018 | 03/08/2018 |
ACTOS BORME DE LX PROPERTIES ARENAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6564 , F 56, S 8, H SE118150, I/A 8 (10/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6564 , F 56, S 8, H SE118150, I/A 8 (10/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6564 , F 56, S 8, H SE118150, I/A 8 (10/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6564 , F 56, S 8, H SE118150, I/A 8 (10/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-41
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6564 , F 56, S 8, H SE118150, I/A 8 (10/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-41
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6564 , F 56, S 8, H SE118150, I/A 8 (10/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 6. Capital social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6564 , F 55, S 8, H SE118150, I/A 7 (23/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-77-41
Capital Anterior: | 503.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 250.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 253.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 49,70 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6564 , F 55, S 8, H SE118150, I/A 7 (23/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-77-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6564 , F 55, S 8, H SE118150, I/A 6 (09/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-41
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6564 , F 55, S 8, H SE118150, I/A 5 (03/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-154-41