LUZYFER ILUMINACION Y DISEÑO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Atalanta, 31
Código Postal 28232
Municipio Las Rozas de Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social LUZYFER ILUMINACION Y DISEÑO SL
CIF B85248037
Actividad Comercio al por mayor no especializado
Fecha de Constitución 15/10/2007
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LUZYFER ILUMINACION Y DISEÑO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LUZYFER ILUMINACION Y DISEÑO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Boxall Alexander Peter | Liquidador | 22/04/2015 | 22/04/2015 |
Boxall Alexander Peter | Administrador Unico | 26/04/2011 | 22/04/2015 |
Castejon Piedrafita Fernando | Apoderado | 26/04/2011 | 22/04/2015 |
De Paz Campillos Jaime | Auditor | 21/03/2012 | 07/05/2012 |
Vivar Candenas Ruben | Administrador Unico | 26/04/2011 |
ACTOS BORME DE LUZYFER ILUMINACION Y DISEÑO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24947 , F 7, S 8, H M 449206, I/A 6 (22/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-81-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24947 , F 7, S 8, H M 449206, I/A 6 (22/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-81-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24947 , F 7, S 8, H M 449206, I/A 6 (22/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-81-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24947 , F 7, S 8, H M 449206, I/A 6 (22/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-81-28
- C/ ATALANTA 31 (ROZAS DE MADRID (LAS))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24947 , F 7, S 8, H M 449206, I/A 5 (08/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-92-28
- CMNO DE PONTONES 7 (SESEÑA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1520 , F 142, S 8, H TO 32668, I/A 5 (24/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-147-45
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1520 , F 141, S 8, H TO 32668, I/A 4 M (07/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-93-45
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1520 , F 141, S 8, H TO 32668, I/A 4 M (21/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-64-45
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-171-45
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1520 , F 141, S 8, H TO 32668, I/A 4 (26/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-87-45