LUXUFIT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Pep Munné, 4
Código Postal 08480
Municipio L'Ametlla del Vallès
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social LUXUFIT SL
CIF B66437377
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Agencias de publicidad
Fecha de Constitución 23/12/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LUXUFIT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LUXUFIT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gil Brugalla Enrique | Administrador Unico | 17/10/2016 | 24/01/2018 |
Gil Brugalla Enrique | Liquidador | 24/01/2018 | 24/01/2018 |
Gil Morell Enrique | Administrador Unico | 14/01/2015 | 19/07/2016 |
ACTOS BORME DE LUXUFIT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44622 , F 103, S 8, H B 461479, I/A 4 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44622 , F 103, S 8, H B 461479, I/A 4 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44622 , F 103, S 8, H B 461479, I/A 4 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-08
- AMPLIAR A: SERVICIO DE COBRANZA DE CUENTAS.GESTION DE COBRO.SERVICIOS DE COBRO.COBRO DE FACTURAS PARA OTRAS EMPRESAS.EMPRESA DE COBROS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44622 , F 103, S 8, H B 461479, I/A 3 (17/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-204-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 19: SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44622 , F 103, S 8, H B 461479, I/A 3 (17/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-204-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44622 , F 103, S 8, H B 461479, I/A 3 (17/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-204-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44622 , F 103, S 8, H B 461479, I/A 2 (19/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-144-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO DON ENRIQUE GIL MORELL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44622 , F 102, S 8, H B 461479, I/A 1 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44622 , F 102, S 8, H B 461479, I/A 1 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-08
Dirección:CL PEP MUNNE Num.4 (AMETLLA DEL VALLES (L'))
Comienzo de operaciones:23/12/14
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:(CNAE 7311).PUBLICIDAD Y MARKETING DENTRO DE LAS REDES SOCIALES DESTINADAS A ENTRENADORES PERSONALES,EMPRESAS Y PARTICULARES.COMERCIO ELECTRONICO DE ROPA Y ACCESORIOS,ASI COMO OTROS PRODUCTOS DE CONSUMO,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44622 , F 102, S 8, H B 461479, I/A 1 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-08