LUXSATUK 333 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ctra Vilassar de Dalt, 24
Código Postal 08348
Municipio Cabrils
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social LUXSATUK 333 SL
CIF B65413916
Capital Social 42000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo
Fecha de Constitución 22/09/2010
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE LUXSATUK 333 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LUXSATUK 333 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Saperas Aymar Josep | Consejero | 25/10/2010 | 03/12/2018 |
Saperas Aymar Merce | Liquidador | 03/12/2018 | 03/12/2018 |
Saperas Aymar Merce | Presidente | 25/10/2010 | 03/12/2018 |
Saperas Aymar Merce | Consejero | 25/10/2010 | 03/12/2018 |
Saperas Aymar Narcis | Secretario | 25/10/2010 | 03/12/2018 |
Saperas Aymar Narcis | Consejero | 25/10/2010 | 03/12/2018 |
Saperas Aymar Narcis | Consejero Delegado | 25/10/2010 | 03/12/2018 |
ACTOS BORME DE LUXSATUK 333 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42166 , F 196, S 8, H B 402514, I/A 3 (03/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-238-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42166 , F 196, S 8, H B 402514, I/A 3 (03/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-238-08
Consejero Delegado
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42166 , F 196, S 8, H B 402514, I/A 3 (03/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-238-08
- CR DE VILASSAR DE DALT Num.24 (CABRILS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42166 , F 196, S 8, H B 402514, I/A 2 (21/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-207-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-187-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42166 , F 195, S 8, H B 402514, I/A 1 (25/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-214-08
Dirección:CL DEL CARME Num.4 P.1 (VILASSAR DE MAR)
Comienzo de operaciones:22/09/10
Capital:42.000,00 Euros
Objeto social:LA COMPRAVENTA,INSTALACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE INGENIERIA E ILUMINACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42166 , F 195, S 8, H B 402514, I/A 1 (25/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-214-08