LUXE A COTE SL - CIERRE HOJA REGISTRAL
Dirección social Calle Josefa Amar y Borbon, 5
Código Postal 50001
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Mapa Ver Mapa
Razón Social LUXE A COTE SL
CIF B99367708
Capital Social 5000.0 Euros
Fecha de Constitución 05/02/2013
Órgano Administración Administradores mancomunados
ORGANIGRAMA DE LUXE A COTE SL
VINCULACIONES DE LUXE A COTE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LUXE A COTE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Donoso Burgaz Ana Belen | Apoderado Solidario | 21/02/2013 | |
Donoso Burgaz Mario Jose | Administrador Mancomunado | 21/02/2013 | |
Donoso Burgaz Mario Jose | Apoderado Solidario | 21/02/2013 | |
Sanchez Cabeza Beatriz | Administrador Mancomunado | 21/02/2013 | |
Sanchez Cabeza Beatriz | Apoderado Solidario | 21/02/2013 |
ACTOS BORME DE LUXE A COTE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3957 , F 44, S 8, H Z 54520, I/A 3 B (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-50
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 15º. Modos de organizar la administración. La Junta General podrá optar entre los siguientes modos de organizar la administración de la sociedad: 1. Un administrador único. 2. Varios administradores solidarios, con un máximo de cinco. El cese de alguno o alguno de los administradores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3957 , F 44, S 8, H Z 54520, I/A 3 (01/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-107-50
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3957 , F 44, S 8, H Z 54520, I/A 3 (01/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-107-50
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3957 , F 43, S 8, H Z 54520, I/A 2 (21/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-41-50
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3957 , F 42, S 8, H Z 54520, I/A 1 (21/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-41-50
Dirección:C/ JOSE AMAR Y BORBON 5-7 LOCAL (ZARAGOZA)
Comienzo de operaciones:05/02/13
Capital:5.000,00 Euros
Objeto social:La comercialización, producción, transformación, importación, exportación,compra y venta de materiales primas o transformadas de productos enoalimentarios y de cualquier otro relacionado con la comercialización de los mencionados productos. La comercialización, producción, transformación, importaci
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3957 , F 42, S 8, H Z 54520, I/A 1 (21/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-41-50