LUVAT XXI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pg Zona Franca, 111
Código Postal 08038
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social LUVAT XXI SL
CIF B66663097
Capital Social 4070773.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 09/12/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LUVAT XXI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LUVAT XXI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Folch Rusiñol Corachan Joaquin | Administrador Unico | 20/01/2016 | 01/03/2021 |
Folch Rusiñol Corachan Joaquin | Liquidador | 01/03/2021 | 01/03/2021 |
Folch Rusiñol Faixat Alberto | Apoderado Solidario | 22/04/2016 | 01/03/2021 |
Hernandez Rovira Albert | Apoderado Solidario | 24/11/2016 | 01/03/2021 |
Gabernet Llorca Esther | Administrador Unico | 22/12/2015 | 20/01/2016 |
ACTOS BORME DE LUVAT XXI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46240 , F 86, S 8, H B 477543, I/A 7 (01/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-45-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46240 , F 86, S 8, H B 477543, I/A 7 (01/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-45-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46240 , F 86, S 8, H B 477543, I/A 7 (01/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-45-08
- PS DE LA ZONA FRANCA Num.111 P.11 PTA.D (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46240 , F 86, S 8, H B 477543, I/A 6 (06/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45123 , F 52, S 8, H B 477543, I/A 5 (24/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-230-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45123 , F 51, S 8, H B 477543, I/A 4 (22/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-83-08
Capital Anterior: | 3.500,00 | Euros |
Aumento de capital: | 4.067.273,00 | Euros |
Capital Actual: | 4.070.773,00 | Euros |
Porcentaje: | 116.207,80 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45123 , F 50, S 8, H B 477543, I/A 3 (05/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-30-08
- CL SANT ELIES Num.21 P.1 PTA.2 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45123 , F 50, S 8, H B 477543, I/A 2 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL. SOCIO UNICO: JOAQUIN FOLCH RUSIÑOL CORACHAN
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45123 , F 50, S 8, H B 477543, I/A 2 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45123 , F 50, S 8, H B 477543, I/A 2 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-08