LUSITANA SENIOR VIDA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jose Ortega y Gasset, 49
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social LUSITANA SENIOR VIDA SA
CIF A84300466
Capital Social 1172789.28 Euros
Fecha de Constitución 01/03/2005
Nombres Anteriores
- LUSITANA SENIOR VIDA SL
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE LUSITANA SENIOR VIDA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LUSITANA SENIOR VIDA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alfayate Junco Jose Miguel | Secretario | 24/01/2018 | 11/09/2018 |
Alfayate Junco Jose Miguel | Consejero | 24/01/2018 | 11/09/2018 |
Alfayate Junco Jose Miguel | Liquidador Solidario | 11/09/2018 | 11/09/2018 |
Magaña Menendez Luis | Consejero | 24/01/2018 | 11/09/2018 |
Magaña Menendez Luis | Liquidador Solidario | 11/09/2018 | 11/09/2018 |
Rodriguez Garcia Jose Manuel | Presidente | 24/01/2018 | 11/09/2018 |
Rodriguez Garcia Jose Manuel | Consejero | 24/01/2018 | 11/09/2018 |
Rodriguez Garcia Jose Manuel | Consejero Delegado | 24/01/2018 | 11/09/2018 |
Rodriguez Garcia Jose Manuel | Liquidador Solidario | 11/09/2018 | 11/09/2018 |
Magaña Menendez Luis | Consejero | 21/12/2015 | 24/01/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LUSITANA SENIOR VIDA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35641 , F 19, S 8, H M 376415, I/A 13 (11/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-182-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35641 , F 19, S 8, H M 376415, I/A 13 (11/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-182-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35641 , F 19, S 8, H M 376415, I/A 13 (11/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-182-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35641 , F 19, S 8, H M 376415, I/A 13 (11/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-182-28
Capital Anterior: | 1.503.576,00 | Euros |
Disminución de capital | 330.786,72 | Euros |
Capital Actual: | 1.172.789,28 | Euros |
Porcentaje: | 22,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35641 , F 18, S 8, H M 376415, I/A 12 (26/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-25-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35641 , F 18, S 8, H M 376415, I/A 11 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-24-28
Empresa: LUSITANA SENIOR VIDA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35641 , F 14, S 8, H M 376415, I/A 10 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-28
Empresa: LUSITANA SENIOR VIDA SL
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35641 , F 14, S 8, H M 376415, I/A 10 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-28
Empresa: LUSITANA SENIOR VIDA SL
- Denominación y forma adoptada: LUSITANA SENIOR VIDA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35641 , F 14, S 8, H M 376415, I/A 10 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-28
Empresa: LUSITANA SENIOR VIDA SL
- Fecha de Cierre de Ejercicio: 20/2
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADO EL ARTICULO 25 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21195 , F 72, S 8, H M 376415, I/A 9 (07/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-51-28