LURPEDUR SL - CIERRE HOJA REGISTRAL
Dirección social Calle Ermodo Kalea, 13
Código Postal 48200
Municipio Durango
Provincia Bizkaia
Razón Social LURPEDUR SL
CIF B95338935
Actividad Artes escénicas
Fecha de Constitución 04/10/2004
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE LURPEDUR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LURPEDUR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carmona Granado Bernardo | Administrador Solidario | 05/06/2009 | 30/05/2011 |
Rodriguez Gil Oscar | Administrador Solidario | 05/06/2009 | 30/05/2011 |
Carreto Amantegui Jose Maria | Administrador Unico | 05/06/2009 |
ACTOS BORME DE LURPEDUR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4484 , F 123, S 8, H BI 40960, I/A 3 H (03/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-223-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4484 , F 123, S 8, H BI 40960, I/A 3 (30/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-110-48
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4484 , F 123, S 8, H BI 40960, I/A 2 (05/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-115-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4484 , F 123, S 8, H BI 40960, I/A 2 (05/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-115-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4484 , F 123, S 8, H BI 40960, I/A 2 (05/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-115-48