LURLEEN EUROPA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Llibertat, 31
Código Postal 08800
Municipio Vilanova i la Geltrú
Provincia Barcelona
Razón Social LURLEEN EUROPA SA
CIF A54046420
Actividad Agentes de la propiedad inmobiliaria
Fecha de Constitución 04/10/2005
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE LURLEEN EUROPA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LURLEEN EUROPA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jimeno Martinez Belen | Liquidador | 06/03/2017 | 06/03/2017 |
Jimeno Martinez Belen | Administrador Solidario | 03/03/2016 | 06/03/2017 |
Riambau Pardell Julia | Liquidador | 06/03/2017 | 06/03/2017 |
Riambau Pardell Julia | Administrador Solidario | 03/03/2016 | 06/03/2017 |
Funes Sanchis German | Administrador Solidario | 03/03/2016 | 03/03/2016 |
Jimeno Martinez Maria Belen | Administrador Solidario | 03/03/2016 | 03/03/2016 |
ACTOS BORME DE LURLEEN EUROPA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38517 , F 178, S 8, H B 325004, I/A 9 (06/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-51-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38517 , F 178, S 8, H B 325004, I/A 9 (06/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-51-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38517 , F 178, S 8, H B 325004, I/A 9 (06/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-51-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 8: PRORROGA DEL PLAZO PARA LOS DESEMBOLSOS PENDIENTES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38517 , F 178, S 8, H B 325004, I/A 8 (27/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-86-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38517 , F 177, S 8, H B 325004, I/A 7 (03/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-49-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38517 , F 177, S 8, H B 325004, I/A 7 (03/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-49-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38517 , F 177, S 8, H B 325004, I/A 6 (03/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-49-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38517 , F 177, S 8, H B 325004, I/A 6 (03/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-49-08
- Desembolsado: 400.000,00 Euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38517 , F 177, S 8, H B 325004, I/A 5 (03/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-49-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-226-08