LUNIA BAIX EBRE SL - EXTINGUIDA
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social LUNIA BAIX EBRE SL
CIF B84167204
Actividad Mantenimiento y reparación de vehículos de motor
Fecha de Constitución 19/11/2004
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE LUNIA BAIX EBRE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LUNIA BAIX EBRE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ambit Lemus Raul | Administrador Solidario | 23/04/2010 | 24/01/2013 |
Riberas Meras Juan Maria | Administrador Solidario | 23/04/2010 | 24/01/2013 |
Ambit Lemus Raul | Apoderado Solidario | 23/04/2010 | |
Ambit Lemus Raul | Secretario | 23/04/2010 | |
Ambit Lemus Raul | Consejero | 23/04/2010 | |
Carmona Garcia Marta | Apoderado | 23/04/2010 | |
Carmona Garcia Marta | Consejero | 23/04/2010 | |
Sanchez Vetas Ivan | Apoderado Solidario | 23/04/2010 | |
Sanchez Vetas Ivan | Presidente | 23/04/2010 | |
Sanchez Vetas Ivan | Consejero | 23/04/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LUNIA BAIX EBRE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20812 , F 89, S 8, H M 368885, I/A 7 (24/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-22-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20812 , F 89, S 8, H M 368885, I/A 7 (24/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-22-28
- HA QUEDADO DISUELTA Y EXTINGUIDA LA SOCIEDAD Y HAN QUEDADO CANCELADAS TODAS SUS INSCRIPCIONES AL HABER SIDO ABSORBIDA POR LA DOMICILIADA EN MADRID, DENOMINADA "GLASSDRIVE ESPAÑA, SL".-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20812 , F 89, S 8, H M 368885, I/A 7 (24/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-22-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2010)
CVE: BORME-B-2010-96-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2010)
CVE: BORME-B-2010-96-28
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2010)
CVE: BORME-B-2010-93-28
- 2006
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2010)
CVE: BORME-B-2010-93-28
- 2005
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2010)
CVE: BORME-B-2010-93-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20812 , F 89, S 8, H M 368885, I/A 6 (23/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-84-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20812 , F 89, S 8, H M 368885, I/A 6 (23/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-84-28