LUNGO MARE JAVEA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda La Llibertat, 13
Código Postal 03730
Municipio Jávea/Xàbia
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social LUNGO MARE JAVEA SL
CIF B54777404
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos
Fecha de Constitución 28/03/2014
Órgano Administración Administrador único
Propietario HOSTELERIA Y RESTAURACION GRUPO 1800 SL
VINCULACIONES DE LUNGO MARE JAVEA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LUNGO MARE JAVEA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Chacon Dominguez Juan Manuel | Administrador Unico | 28/09/2016 | 03/08/2017 |
HOSTELERIA Y RESTAURACION GRUPO 1800 SL | Socio Unico | 31/03/2015 | 03/08/2017 |
Garcia Sancho Laura | Administrador Unico | 05/03/2015 | 28/09/2016 |
Garcia Sancho Laura | Administrador Solidario | 13/08/2014 | 05/03/2015 |
Garcia Sancho Silvia | Administrador Solidario | 13/08/2014 | 05/03/2015 |
Garcia Sancho Silvia | Administrador Unico | 09/04/2014 | 13/08/2014 |
ACTOS BORME DE LUNGO MARE JAVEA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3767 , F 63, S 8, H A 139503, I/A 7 (03/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-153-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3767 , F 63, S 8, H A 139503, I/A 7 (03/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-153-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3767 , F 63, S 8, H A 139503, I/A 6 (28/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-192-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3767 , F 63, S 8, H A 139503, I/A 6 (28/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-192-03
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3767 , F 63, S 8, H A 139503, I/A 5 (31/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-66-03
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3767 , F 62, S 8, H A 139503, I/A 4 (05/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-49-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3767 , F 62, S 8, H A 139503, I/A 4 (05/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-49-03
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3767 , F 62, S 8, H A 139503, I/A 4 (05/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-49-03
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 9º. Retribución del Organo de Administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3767 , F 62, S 8, H A 139503, I/A 3 (04/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-48-03
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3767 , F 62, S 8, H A 139503, I/A 2 (13/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-158-03