LUNENSIS SL
Dirección social G.V. Ferran El Catòlic, 77
Código Postal 46008
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social LUNENSIS SL
CIF B66535790
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Avicultura
Fecha de Constitución 12/05/2015
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Miguel Aguila Rolando
Propietario Miguel Aguila Rolando
ORGANIGRAMA DE LUNENSIS SL
VINCULACIONES DE LUNENSIS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LUNENSIS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Miguel Aguila Rolando | Socio Unico | 25/05/2021 | |
Miguel Aguila Rolando | Administrador Unico | 25/05/2021 |
ACTOS BORME DE LUNENSIS SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10092, L 7374, F 166, S 8, H V 169719, I/A 4 (25/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-102-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10092, L 7374, F 166, S 8, H V 169719, I/A 4 (25/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-102-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10092, L 7374, F 166, S 8, H V 169719, I/A 3 (25/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-102-46
- Comercio al por mayor de textiles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10092, L 7374, F 166, S 8, H V 169719, I/A 2 (08/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-51-46
- G.V. FERNANDO EL CATOLICO 77 (VALENCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10092, L 7374, F 166, S 8, H V 169719, I/A 2 (08/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-51-46
- En aplicación de la RDGRyN de 06/06/2009 la dimisión como administrador único de D. Ramón Cerdá Sanjuán y el nombramiento como administrador único de Doña Raiza de la Caridad Portal Castro, entrará en vigor a las 23:59:59 horas del día 17/02/2016
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10092, L 7374, F 166, S 8, H V 169719, I/A 2 (08/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-51-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10092, L 7374, F 166, S 8, H V 169719, I/A 2 (08/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-51-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10092, L 7374, F 166, S 8, H V 169719, I/A 2 (08/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-51-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44924 , F 93, S 8, H B 471452, I/A 1 (20/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-141-08
Dirección:CL RAVELLA Num.12 P.BJ (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:12/05/15
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:0147 AVICULTURA. 0150 PRODUCCION AGRICOLA COMBINADA CON LA PRODUCCION GANADERA. 0170 CAZA, CAPTURA DE ANIMALES Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 0210 SILVICULTURA Y OTRAS ACTIVIDADES FORESTALES, ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44924 , F 93, S 8, H B 471452, I/A 1 (20/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-141-08