LUNDER INVEST SL - EXTINGUIDA
Dirección social Trssi Montigala, 7
Código Postal 08917
Municipio Badalona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social LUNDER INVEST SL
CIF B65468241
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Otras actividades auxiliares a los servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones
Fecha de Constitución 15/12/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LUNDER INVEST SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LUNDER INVEST SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Yee Peng Tan Chua | Liquidador | 19/11/2014 | 19/11/2014 |
Yee Peng Tan Chua | Administrador Unico | 26/03/2013 | 19/11/2014 |
Xiaoxia Li | Administrador Unico | 11/05/2011 | 26/03/2013 |
Carmelo Zeballos | Administrador Unico | 09/02/2011 | 11/05/2011 |
Gorgues Rosset Rosa Maria | Administrador Unico | 03/01/2011 | 09/02/2011 |
ACTOS BORME DE LUNDER INVEST SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42286 , F 145, S 8, H B 406854, I/A 5 (19/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-226-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL. SOCIO UNICO: CHUNHAI HAN
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42286 , F 145, S 8, H B 406854, I/A 5 (19/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-226-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42286 , F 145, S 8, H B 406854, I/A 5 (19/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-226-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42286 , F 145, S 8, H B 406854, I/A 5 (19/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-226-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42286 , F 145, S 8, H B 406854, I/A 4 (26/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-64-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42286 , F 145, S 8, H B 406854, I/A 4 (26/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-64-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42286 , F 145, S 8, H B 406854, I/A 3 (11/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-98-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42286 , F 145, S 8, H B 406854, I/A 3 (11/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-98-08
- DIRIGIR Y GESTIONAR LA PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE OTRAS SOCIEDADES,MEDIANTE LA COMPRA,VENTA,GESTION Y ADMINISTRACION DE ACCIONES,PARTICIPACIONES Y PARTES E INTERESES DE TODO TIPO DE SOCIEDADES,TANTO ESPAÑOLAS COMO.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42286 , F 144, S 8, H B 406854, I/A 2 (09/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-34-08
- CL TRAVESSERA DE MONTIGALA Num.7 P.3 PTA.1C (BADALONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42286 , F 144, S 8, H B 406854, I/A 2 (09/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-34-08