LUNARES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Torrebeleña, 1
Código Postal 28035
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social LUNARES SL
CIF B33094350
Capital Social 1752966.03 Euros
Actividad Comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos especializados
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Reguero Manjon Fernando
Propietario TRIVALIS 2003 SL
VINCULACIONES DE LUNARES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LUNARES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Reguero Manjon Fernando | Administrador Unico | 19/06/2020 | 17/06/2024 |
TRIVALIS 2003 SL | Socio Unico | 10/11/2022 | 17/06/2024 |
Reguero Manjon Fernando | Socio Unico | 19/02/2016 | 10/11/2022 |
Lopez Gonzalez Nuria Esther | Administrador Unico | 19/06/2020 |
ACTOS BORME DE LUNARES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 536672, I/A 8 (17/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-120-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 536672, I/A 8 (17/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-120-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29828 , F 24, S 8, H M 536672, I/A 7 (10/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-28
Capital Anterior: | 153.258,09 | Euros |
Aumento de capital: | 1.599.707,94 | Euros |
Capital Actual: | 1.752.966,03 | Euros |
Porcentaje: | 1.043,80 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29828 , F 24, S 8, H M 536672, I/A 6 (28/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-2-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29828 , F 24, S 8, H M 536672, I/A 5 (19/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-122-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29828 , F 24, S 8, H M 536672, I/A 5 (19/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-122-28
- C/ TORREBELEÑA 1 Bl.F BAJA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29828 , F 23, S 8, H M 536672, I/A 4 (05/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-238-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29828 , F 23, S 8, H M 536672, I/A 3 (19/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-28
- C/ PRINCESA 73 - LOCAL (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29828 , F 23, S 8, H M 536672, I/A 2 (03/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-72-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-200-33