LUNAR NEW MEDIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl D'Ernest Lluch, 32
Código Postal 08302
Municipio Mataró
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social LUNAR NEW MEDIA SL
CIF B64709546
Capital Social 200000.0 Euros
Actividad Agencias de publicidad
Fecha de Constitución 06/11/2007
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Luna Rodriguez Jorge
Auditor M C M ASOCIADOS SLP
VINCULACIONES DE LUNAR NEW MEDIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LUNAR NEW MEDIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Luna Rodriguez Jorge | Administrador Unico | 20/10/2010 | 03/01/2020 |
Perez Lopez De Briñas Manuel | Administrador Concursal | 18/04/2017 | 03/01/2020 |
M C M ASOCIADOS SLP | Auditor | 18/06/2013 | 21/12/2018 |
Alegret Garcia Javier | Consejero | 06/04/2010 | 20/10/2010 |
Arquerons Artigot Jose Miguel | Consejero Delegado Mancomunado | 06/04/2010 | 20/10/2010 |
Arquerons Artigot Jose Miguel | Consejero | 06/04/2010 | 20/10/2010 |
Canto Vilanova Jordi | Consejero | 06/04/2010 | 20/10/2010 |
Cuspinera Ruiz Antonio | Secretario No Consejero | 06/04/2010 | 20/10/2010 |
De Dios Perramon Alejandro | Consejero | 06/04/2010 | 20/10/2010 |
Luna Rodriguez Jorge | Presidente | 06/04/2010 | 20/10/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LUNAR NEW MEDIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40244 , F 71, S 8, H B 360644, I/A 8 (03/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-7-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 7 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 826/2016, AUTO FIRME DE FECHA 26/11/2019, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40244 , F 71, S 8, H B 360644, I/A 8 (03/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-7-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40244 , F 71, S 8, H B 360644, I/A 8 (03/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-7-08
- JUZGADO MERCANTIL 7 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 826/2016, AUTO FIRME DE FECHA 11/11/2016, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40244 , F 70, S 8, H B 360644, I/A 7 (18/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-78-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40244 , F 70, S 8, H B 360644, I/A 7 (18/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-78-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40244 , F 70, S 8, H B 360644, I/A 6 (18/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-119-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2011)
CVE: BORME-B-2012-15-08
- AV ERNEST LLUCH 32 TECNOCAMP.MATARO-MARESME TCM2 (MATARO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40244 , F 70, S 8, H B 360644, I/A 5 (16/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-101-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-55-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40244 , F 70, S 8, H B 360644, I/A 4 (20/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-212-08