LUMINOSOS TOVAR SA - CIERRE HOJA REGISTRAL
Dirección social Calle Ley de la Mesta, Km. 2
Código Postal 30120
Municipio Murcia
Provincia Murcia
Razón Social LUMINOSOS TOVAR SA
CIF A30220271
Actividad Fabricación de lámparas y aparatos eléctricos de iluminación
Página Web www.luminosostovar.com
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LUMINOSOS TOVAR SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LUMINOSOS TOVAR SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PACTUS CREDITORUM SLP | Administrador Concursal | 03/03/2017 | 27/06/2019 |
Maria Teresa Garcia Frutos | Administrador Unico | 26/05/2015 | 03/03/2017 |
Encarnacion De Los Angeles Garcia Frutos | Consejero | 05/12/2012 | 26/05/2015 |
Esther Noelia Garcia Frutos | Apoderado | 26/05/2015 | |
Jose Antonio Garcia Frutos | Apoderado | 26/05/2015 | |
Jose Antonio Garcia Frutos | Consejero | 05/12/2012 | 26/05/2015 |
Jose Garcia Tovar | Secretario | 05/12/2012 | 26/05/2015 |
Jose Garcia Tovar | Consejero | 05/12/2012 | 26/05/2015 |
Maria Teresa Garcia Frutos | Consejero Delegado | 14/05/2013 | 26/05/2015 |
Maria Teresa Garcia Frutos | Consejero | 14/05/2013 | 26/05/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LUMINOSOS TOVAR SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 343 , F 189, S 8, H MU 6770, I/A 2 C (22/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-123-30
- Declarado FALLIDO por la Agencia Tributaria Delegación Especial de Murcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 343 , F 201, S 8, H MU 6770, I/A b (19/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-247-30
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 343 , F 201, S 8, H MU 6770, I/A A (03/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-49-30
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:LUMINOSOS TOVAR SA
Nif:A30220271
Auto de apertura de la fase de liquidación
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MURCIA
Número:1
Juez / Ponente:MARIA DOLORES DE LAS HERAS GARCIA
Fecha de Resolución:19/12/2016
Número Procedimiento Concursal:445/2016
Datos Registrales:
Tomo:
343
Libro:
0
Folio:
201
Hoja:
8-6770
Inscripción:
A
Fecha Inscripción03/03/2017
Registro:Registro Mercantil de Murcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 343 , F 201, S 8, H MU 6770, I/A A (03/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-49-30
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:LUMINOSOS TOVAR SA
Nif:A30220271
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MURCIA
Número:1
Juez / Ponente:MARIA DOLORES DE LAS HERAS GARCIA
Fecha de Resolución:19/12/2016
Número Procedimiento Concursal:445/2016
Datos Registrales:
Tomo:
343
Libro:
0
Folio:
201
Hoja:
8-6770
Inscripción:
A
Fecha Inscripción03/03/2017
Registro:Registro Mercantil de Murcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 343 , F 201, S 8, H MU 6770, I/A A (03/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-49-30
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:LUMINOSOS TOVAR SA
Nif:A30220271
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:PACTUS CREDITORUM SLP
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MURCIA
Número:1
Juez / Ponente:MARIA DOLORES DE LAS HERAS GARCIA
Fecha de Resolución:22/12/2016
Número Procedimiento Concursal:445/2016
Datos Registrales:
Tomo:
343
Libro:
0
Folio:
201
Hoja:
8-6770
Inscripción:
A
Fecha Inscripción03/03/2017
Registro:Registro Mercantil de Murcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 343 , F 201, S 8, H MU 6770, I/A A (03/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-49-30
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:LUMINOSOS TOVAR SA
Nif:A30220271
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MURCIA
Número:1
Juez / Ponente:MARIA DOLORES DE LAS HERAS GARCIA
Fecha de Resolución:19/12/2016
Número Procedimiento Concursal:445/2016
Datos Registrales:
Tomo:
343
Libro:
0
Folio:
201
Hoja:
8-6770
Inscripción:
A
Fecha Inscripción03/03/2017
Registro:Registro Mercantil de Murcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 343 , F 201, S 8, H MU 6770, I/A A (03/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-49-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 343 , F 201, S 8, H MU 6770, I/A A (03/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-49-30
- Modifican el articulo 12º de los EStatutos Sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 343 , F 201, S 8, H MU 6770, I/A 13 (26/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-102-30
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 343 , F 201, S 8, H MU 6770, I/A 13 (26/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-102-30