LUMINOSOS IRIS NEON SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 6
Código Postal 35014
Municipio Las Palmas de Gran Canaria
Provincia Las Palmas
Razón Social LUMINOSOS IRIS NEON SL
CIF B35026582
Capital Social 1604597.88 Euros
Actividad Fabricación de otro material y equipo eléctrico
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE LUMINOSOS IRIS NEON SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LUMINOSOS IRIS NEON SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cabre De Leon Alberto | Presidente | 04/01/2021 | |
Cabre De Leon Alberto | Consejero Delegado | 04/01/2021 | |
Cabre De Leon Alberto | Consejero | 04/01/2021 | |
Cabre De Leon Alberto | Liquidador | 04/01/2021 | 04/01/2021 |
Cabre De Leon Dolores | Consejero | 04/01/2021 | |
Cabre De Leon Luis | Consejero | 04/01/2021 | |
Cabre De Leon Teresa | Consejero | 04/01/2021 | |
Cabre Jimenez Jorge | Apoderado Solidario | 08/02/2012 | 04/01/2021 |
Lang Lenton De Leon Arturo | Consejero | 25/01/2012 | 04/01/2021 |
Lang Lenton De Leon Arturo | Secretario | 04/01/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LUMINOSOS IRIS NEON SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2003 , F 148, S 8, H GC 5567, I/A 20 (04/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-6-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2003 , F 148, S 8, H GC 5567, I/A 20 (04/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-6-35
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2003 , F 148, S 8, H GC 5567, I/A 20 (04/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-6-35
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2003 , F 148, S 8, H GC 5567, I/A 20 (04/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-6-35
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2003 , F 147, S 8, H GC 5567, I/A 19 (08/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-34-35
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2003 , F 147, S 8, H GC 5567, I/A 18º (25/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-25-35
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2003 , F 147, S 8, H GC 5567, I/A 18º (25/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-25-35
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2003 , F 147, S 8, H GC 5567, I/A 18º (25/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-25-35
Capital Anterior: | 30.050,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.574.547,88 | Euros |
Capital Actual: | 1.604.597,88 | Euros |
Porcentaje: | 5.239,76 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 967 , F 108, S 8, H GC 5567, I/A 17º (13/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-243-35
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-156-35