LUMINARIAS DE LED SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Balmes, 150
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social LUMINARIAS DE LED SL
CIF B64763089
Capital Social 199000.0 Euros
Actividad Fabricación de lámparas y aparatos eléctricos de iluminación
Fecha de Constitución 11/01/2008
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE LUMINARIAS DE LED SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LUMINARIAS DE LED SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Roig Vila Luis | Liquidador | 27/05/2013 | 10/04/2014 |
Llimona Balcells Miquel | Secretario | 02/10/2012 | 27/05/2013 |
Llimona Balcells Miquel | Consejero | 02/10/2012 | 27/05/2013 |
Pinadell Gonzalo Albert | Presidente | 02/10/2012 | 27/05/2013 |
Pinadell Gonzalo Albert | Consejero | 26/07/2011 | 27/05/2013 |
Roig Vila Luis Maria | Consejero | 26/07/2011 | 27/05/2013 |
Roig Vila Luis Maria | Consejero Delegado | 26/07/2011 | 27/05/2013 |
Llimona Balcells Joaquim | Presidente | 26/07/2011 | 02/10/2012 |
Llimona Balcells Joaquim | Consejero | 26/07/2011 | 02/10/2012 |
Pinadell Gonzalo Albert | Secretario | 26/07/2011 | 02/10/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LUMINARIAS DE LED SL
- RECTIFICACION DE LA INS. 8,EN CUANTO AL AÑO DE CELEBRACION DE LA JUNTA CUYOS ACUERDOS CAUSARON LA MENCIONADA INSCRIPCION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40410 , F 73, S 8, H B 367400, I/A 9 (19/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-227-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40410 , F 72, S 8, H B 367400, I/A 8 (10/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-76-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40410 , F 72, S 8, H B 367400, I/A 8 (10/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-76-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40410 , F 72, S 8, H B 367400, I/A 7 (27/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-103-08
Capital Anterior: | 188.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 11.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 199.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 5,85 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40410 , F 72, S 8, H B 367400, I/A 7 (27/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-103-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40410 , F 72, S 8, H B 367400, I/A 7 (27/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-103-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40410 , F 72, S 8, H B 367400, I/A 7 (27/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-103-08
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40410 , F 72, S 8, H B 367400, I/A 6 (02/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-198-08
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40410 , F 72, S 8, H B 367400, I/A 6 (02/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-198-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-180-08