LUMIERMAR SA - EXTINGUIDA
Dirección social Av de la Pineda, 51
Código Postal 08860
Municipio Castelldefels
Provincia Barcelona
Razón Social LUMIERMAR SA
CIF A60992971
Actividad Instalaciones eléctricas
Página Web www.lumiermar.es
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE LUMIERMAR SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LUMIERMAR SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Perez Perez Jose | Liquidador | 20/01/2022 | 14/07/2022 |
Perez Perez Diego | Secretario | 25/04/2017 | 20/01/2022 |
Perez Perez Diego | Consejero Delegado Mancomunado | 25/04/2017 | 20/01/2022 |
Perez Perez Diego | Consejero | 25/04/2017 | 20/01/2022 |
Perez Perez Jose | Presidente | 25/04/2017 | 20/01/2022 |
Perez Perez Jose | Consejero Delegado Mancomunado | 25/04/2017 | 20/01/2022 |
Perez Perez Jose | Consejero | 25/04/2017 | 20/01/2022 |
Seisdedos Fermoselle Jesus | Consejero | 25/04/2017 | 20/01/2022 |
Perez Perez Diego | Presidente | 25/06/2012 | 25/04/2017 |
Perez Perez Diego | Consejero Delegado Mancomunado | 25/06/2012 | 25/04/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LUMIERMAR SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28764 , F 86, S 8, H B 141262, I/A 9 (14/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-140-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28764 , F 86, S 8, H B 141262, I/A 9 (14/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-140-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28764 , F 86, S 8, H B 141262, I/A 8 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-21-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28764 , F 86, S 8, H B 141262, I/A 8 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-21-08
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28764 , F 86, S 8, H B 141262, I/A 8 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-21-08
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28764 , F 86, S 8, H B 141262, I/A 7 (25/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-84-08
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28764 , F 86, S 8, H B 141262, I/A 7 (25/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-84-08
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28764 , F 85, S 8, H B 141262, I/A 6 (25/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-127-08
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28764 , F 85, S 8, H B 141262, I/A 6 (25/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-127-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-180-08