LUMASI XXI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle de las Golondrinas, 73
Código Postal 28410
Municipio Manzanares el Real
Provincia Madrid
Razón Social LUMASI XXI SL
CIF B84130236
Capital Social 409000.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 05/10/2004
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE LUMASI XXI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LUMASI XXI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Hernandez Uranga Lucia Maria | Liquidador Solidario | 07/04/2021 | 07/04/2021 |
Hernandez Uranga Lucia Maria | Administrador Mancomunado | 19/02/2015 | 07/04/2021 |
Sobrino Uranga Sirio | Liquidador Solidario | 07/04/2021 | 07/04/2021 |
Sobrino Uranga Sirio | Administrador Mancomunado | 19/02/2015 | 07/04/2021 |
Uranga Cano Concepcion | Apoderado | 05/02/2018 | 07/04/2021 |
Uranga Cano Concepcion | Apoderado | 07/04/2021 | |
Hernandez Uranga Lucia Maria | Consejero Delegado Solidario | 19/02/2015 | |
Hernandez Uranga Lucia Maria | Presidente | 19/02/2015 | |
Hernandez Uranga Lucia Maria | Consejero Delegado Mancomunado | 19/02/2015 | |
Hernandez Uranga Lucia Maria | Consejero | 19/02/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LUMASI XXI SL
- Se omitió por error en la Inscripción 6ª la disolución, liquidación y extinción de la soceidad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20567 , F 81, S 8, H M 364086, I/A 6 (07/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-71-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20567 , F 81, S 8, H M 364086, I/A 6 (07/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-71-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20567 , F 81, S 8, H M 364086, I/A 6 (07/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-71-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20567 , F 81, S 8, H M 364086, I/A 6 (07/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-69-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20567 , F 81, S 8, H M 364086, I/A 6 (07/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-69-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20567 , F 81, S 8, H M 364086, I/A 6 (07/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-69-28
Capital Anterior: | 24.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 385.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 409.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.604,17 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20567 , F 81, S 8, H M 364086, I/A 5 (02/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-46-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20567 , F 80, S 8, H M 364086, I/A 4 (05/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-29-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20567 , F 80, S 8, H M 364086, I/A 3 (19/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-39-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20567 , F 80, S 8, H M 364086, I/A 3 (19/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-39-28