LUJOMAR INTEGRAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Extremadura, 34
Código Postal 35600
Municipio Puerto del Rosario
Provincia Las Palmas
Mapa Ver Mapa
Razón Social LUJOMAR INTEGRAL SL
CIF B76148899
Capital Social 4380.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de ferretería, fontanería y calefacción
Fecha de Constitución 21/02/2013
Órgano Administración Administrador único
Propietario De Armas Perez Luis
VINCULACIONES DE LUJOMAR INTEGRAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LUJOMAR INTEGRAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Armas Perez Luis | Liquidador | 10/12/2018 | 10/12/2018 |
De Armas Perez Luis | Administrador Unico | 03/03/2015 | 10/12/2018 |
De Armas Perez Luis | Socio Unico | 03/03/2015 | 10/12/2018 |
De Armas Perez Luis | Apoderado | 29/05/2013 | 10/12/2018 |
Merino Fulgencio Jose Angel | Administrador Unico | 21/03/2013 | 03/03/2015 |
ACTOS BORME DE LUJOMAR INTEGRAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 159 , F 39, S 8, H IF 7094, I/A 5 (10/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-244-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 159 , F 39, S 8, H IF 7094, I/A 5 (10/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-244-35
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 159 , F 39, S 8, H IF 7094, I/A 5 (10/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-244-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 159 , F 39, S 8, H IF 7094, I/A 5 (10/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-244-35
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 159 , F 38, S 8, H IF 7094, I/A 4 (03/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-55-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 159 , F 38, S 8, H IF 7094, I/A 3 (03/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-55-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 159 , F 38, S 8, H IF 7094, I/A 3 (03/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-55-35
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 159 , F 38, S 8, H IF 7094, I/A 2 (29/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-111-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 159 , F 36, S 8, H IF 7094, I/A 1 (21/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-60-35
Dirección:C/ EXTREMADURA 34 (PUERTO DEL ROSARIO)
Comienzo de operaciones:21/02/13
Capital:4.380,00 Euros
Objeto social:Comercio mayor y menor de artículos de Ferretería, material electrico, Imagen y Sonido. Instalaciones Eléctricas, Electrodomésticos. Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas. Instalación, mantenimiento y reparación de instalaciones contra incendios. Instalación, mantenimiento y repara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 159 , F 36, S 8, H IF 7094, I/A 1 (21/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-60-35