LUIS BENET Y CIA SL - EXTINGUIDA
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social LUIS BENET Y CIA SL
CIF B28535037
Actividad Actividades de las escuelas de conducción y pilotaje
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LUIS BENET Y CIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LUIS BENET Y CIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martin Garcia Beatriz | Liquidador | 07/08/2020 | 22/06/2021 |
Martin Garcia Beatriz | Administrador Unico | 03/12/2015 | 07/08/2020 |
Martin Martin Julio | Administrador Unico | 05/09/2014 | 03/12/2015 |
Gago Mielgo Julio | Administrador Solidario | 24/02/2011 | 05/09/2014 |
Martin Martin Julio | Administrador Solidario | 24/02/2011 | 05/09/2014 |
Garcia Martin Juan Jesus | Administrador Solidario | 24/02/2011 |
ACTOS BORME DE LUIS BENET Y CIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40733 , F 214, S 8, H M 44336, I/A 8 (22/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-122-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2539 , F 53, S 8, H M 44336, I/A 7 (07/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-157-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2539 , F 53, S 8, H M 44336, I/A 7 (07/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-157-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2539 , F 53, S 8, H M 44336, I/A 7 (07/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-157-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2539 , F 53, S 8, H M 44336, I/A 6 (03/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-237-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2539 , F 53, S 8, H M 44336, I/A 6 (03/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-237-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2539 , F 53, S 8, H M 44336, I/A 5 (05/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-174-28
- Otras modificaciones estatutarias: CREACION DEL ARTICULO 18 BIS DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2539 , F 53, S 8, H M 44336, I/A 5 (05/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-174-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2539 , F 53, S 8, H M 44336, I/A 5 (05/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-174-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2539 , F 53, S 8, H M 44336, I/A 5 (05/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-174-28