LUCIA JONEMM SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Bermingham, 1
Municipio Donostia/San Sebastián
Provincia Gipuzkoa
Razón Social LUCIA JONEMM SL
CIF B20867206
Actividad Comercio al por mayor de artículos de relojería y joyería
Fecha de Constitución 22/02/2005
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE LUCIA JONEMM SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LUCIA JONEMM SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aranguren Aranzabal Iñaki | Administrador Solidario | 02/01/2009 | 26/02/2018 |
Careaga Azcarraga Aitor | Administrador Solidario | 02/01/2009 | 26/02/2018 |
Careaga Azcarraga Aitor Jon | Liquidador | 26/02/2018 | 26/02/2018 |
Careaga Azcarraga Aitor-jose | Administrador Solidario | 26/02/2018 | |
Aranguren Aranzabal Iñaki | Administrador Unico | 02/01/2009 |
ACTOS BORME DE LUCIA JONEMM SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2148 , F 219, S 8, H SS 25156, I/A 3 (26/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-51-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2148 , F 219, S 8, H SS 25156, I/A 3 (26/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-51-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2148 , F 219, S 8, H SS 25156, I/A 3 (26/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-51-20
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2148 , F 219, S 8, H SS 25156, I/A 3 (26/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-51-20
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2011)
CVE: BORME-B-2011-216-20
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-186-20
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-220-20
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2148 , F 219, S 8, H SS 25156, I/A 2 (02/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-9-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2148 , F 219, S 8, H SS 25156, I/A 2 (02/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-9-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2148 , F 219, S 8, H SS 25156, I/A 2 (02/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-9-20