LUCARNO CONSULTORES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Cardenal Enrique Tarancon, 65
Código Postal 46100
Municipio Burjassot
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social LUCARNO CONSULTORES SL
CIF B97128367
Capital Social 64920.0 Euros
Actividad Estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública
Página Web www.lucarno.com
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LUCARNO CONSULTORES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LUCARNO CONSULTORES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Castro Galiana Rodolfo | Apoderado | 24/12/2015 | 09/07/2021 |
Castro Quesada Clara | Apoderado | 11/04/2012 | 09/07/2021 |
Castro Quesada Maria Elena | Administrador Unico | 27/07/2020 | 09/07/2021 |
Castro Quesada Maria Elena | Liquidador Unico | 09/07/2021 | 09/07/2021 |
Castro Quesada Maria Clara | Administrador Unico | 13/02/2017 | 27/07/2020 |
Castro Quesada Maria Elena | Administrador Unico | 24/12/2015 | 13/02/2017 |
Castro Galiana Rodolfo | Administrador Unico | 11/04/2012 | 24/12/2015 |
Castro Galiana Rodolfo | Administrador Solidario | 09/06/2010 | 11/04/2012 |
Castro Quesada Clara | Administrador Solidario | 09/06/2010 | 11/04/2012 |
Amiguet Esteban Jose | Administrador Mancomunado | 09/06/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LUCARNO CONSULTORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7026, L 4329, F 28, S 8, H V 80226, I/A 17 (09/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-135-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7026, L 4329, F 28, S 8, H V 80226, I/A 17 (09/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-135-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7026, L 4329, F 28, S 8, H V 80226, I/A 17 (09/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-135-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7026, L 4329, F 28, S 8, H V 80226, I/A 17 (09/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-135-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7026, L 4329, F 28, S 8, H V 80226, I/A 17 (09/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-135-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7026, L 4329, F 28, S 8, H V 80226, I/A 17 (09/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-135-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7026, L 4329, F 28, S 8, H V 80226, I/A 16 (27/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-148-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7026, L 4329, F 28, S 8, H V 80226, I/A 16 (27/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-148-46
- Peluquería y tratamiento de belleza. Restaurante y cafetería
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7026, L 4329, F 27, S 8, H V 80226, I/A 15 (07/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-113-46
- Se amplía el objeto social a: "La edición y venta a terceros de libros, folletos y estudios tanto en soporte papel como electrónico."
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7026, L 4329, F 27, S 8, H V 80226, I/A 14 (17/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-224-46