LUBRIRUEDAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle El Paso, 5
Código Postal 38420
Municipio San Juan de la Rambla
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Mapa Ver Mapa
Razón Social LUBRIRUEDAS SL
CIF B38997441
Capital Social 3120.0 Euros
Fecha de Constitución 06/11/2009
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE LUBRIRUEDAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LUBRIRUEDAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Beltran Rodriguez Jesus Manuel | Administrador Solidario | 06/02/2014 | 24/01/2022 |
Beltran Rodriguez Jesus Manuel | Liquidador | 24/01/2022 | 24/01/2022 |
Rodriguez Hernandez Maria Concepcion | Administrador Solidario | 06/02/2014 | 24/01/2022 |
Beltran Rodriguez Jesus Manuel | Socio Unico | 05/02/2014 | 06/02/2014 |
Beltran Rodriguez Jesus Manuel | Administrador Unico | 05/02/2014 | 06/02/2014 |
Diaz Medina Jose Luis | Administrador Solidario | 22/07/2011 | 05/02/2014 |
Guanche Diaz Williams Jose | Administrador Solidario | 22/07/2011 | 05/02/2014 |
Diaz Medina Jose Luis | Administrador Mancomunado | 30/11/2009 | 22/07/2011 |
Guanche Diaz Williams Jose | Administrador Unico | 22/07/2011 | 22/07/2011 |
Jose Luis Ernesto Caiazzo | Administrador Mancomunado | 30/11/2009 | 22/07/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LUBRIRUEDAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3118 , F 127, S 8, H TF 46593, I/A 6 (24/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3118 , F 127, S 8, H TF 46593, I/A 6 (24/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3118 , F 127, S 8, H TF 46593, I/A 6 (24/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-38
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3118 , F 127, S 8, H TF 46593, I/A 6 (24/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-38
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3118 , F 127, S 8, H TF 46593, I/A 5 (06/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-31-38
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3118 , F 127, S 8, H TF 46593, I/A 5 (06/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-31-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3118 , F 127, S 8, H TF 46593, I/A 5 (06/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-31-38
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3118 , F 127, S 8, H TF 46593, I/A 5 (06/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-31-38
- C/ EL PASO 5 (SAN JUAN DE LA RAMBLA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3118 , F 126, S 8, H TF 46593, I/A 4 (05/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-31-38
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3118 , F 126, S 8, H TF 46593, I/A 4 (05/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-31-38