LUBRICANTES Y CARBURANTES GALAICOS SL - EXTINGUIDA
Municipio As Pontes de García Rodríguez
Provincia A Coruña
Razón Social LUBRICANTES Y CARBURANTES GALAICOS SL
CIF B15339161
Actividad Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos, y productos similares
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LUBRICANTES Y CARBURANTES GALAICOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LUBRICANTES Y CARBURANTES GALAICOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Formoso Criado Carlos | Administrador Unico | 19/08/2014 | 16/03/2017 |
Formoso Criado Carlos | Liquidador | 16/03/2017 | 16/03/2017 |
Formoso Criado Dionisio Javier | Administrador Solidario | 12/05/2009 | 19/08/2014 |
Formoso Criado Maria-begoña | Administrador Solidario | 12/05/2009 | 19/08/2014 |
Formoso Carballo Victor | Administrador Solidario | 12/05/2009 | |
Formoso Criado Carlos | Administrador Solidario | 12/05/2009 |
ACTOS BORME DE LUBRICANTES Y CARBURANTES GALAICOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1671 , F 162, S 8, H C 2294, I/A 10 (16/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-58-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1671 , F 162, S 8, H C 2294, I/A 10 (16/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-58-15
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1671 , F 162, S 8, H C 2294, I/A 10 (16/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-58-15
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1671 , F 162, S 8, H C 2294, I/A 10 (16/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-58-15
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1671 , F 162, S 8, H C 2294, I/A 9 (19/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-160-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1671 , F 162, S 8, H C 2294, I/A 9 (19/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-160-15
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1671 , F 162, S 8, H C 2294, I/A 9 (19/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-160-15
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-193-15
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-174-15
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-185-15