LUBASA CONCESIONES SL - EXTINGUIDA
Provincia Castellón/Castello
Razón Social LUBASA CONCESIONES SL
CIF B12753455
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
VINCULACIONES DE LUBASA CONCESIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LUBASA CONCESIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Muñoz Blasco Juan Salvador | Apoderado | 26/04/2010 | 23/12/2010 |
Perez Rodriguez Rafael Angel | Apoderado | 12/08/2009 | 23/12/2010 |
Marco Muñoz Antonio Jose | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/01/2010 | |
Marco Muñoz Antonio Jose | Apoderado | 25/01/2010 | |
Gonzalez Casado Fausto | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/09/2009 | |
Andreu Moliner Francisco Javier | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/09/2009 | |
Areosa Sastre Manuel | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/02/2009 |
ACTOS BORME DE LUBASA CONCESIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1494, L 1056, F 223, S 8, H CS 28037, I/A 16 (23/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-1-12
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1494, L 1056, F 223, S 8, H CS 28037, I/A 16 (23/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-1-12
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-187-12
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1433, L 995, F 225, S 8, H CS 28037, I/A 15 (26/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-89-12
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1433, L 995, F 225, S 8, H CS 28037, I/A 14 (25/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-24-12
- Otras modificaciones estatutarias: inclusion articulo 7bis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1433, L 995, F 224, S 8, H CS 28037, I/A 13 (12/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-13-12
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-194-12
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1433, L 995, F 224, S 8, H CS 28037, I/A 12 (30/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-194-12
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1433, L 995, F 224, S 8, H CS 28037, I/A 11 (29/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-194-12
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1433, L 995, F 224, S 8, H CS 28037, I/A 10 (12/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-159-12