LUANTE PROMODOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Ventisquero de la Condesa, 7
Código Postal 28035
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social LUANTE PROMODOS SL
CIF B87037255
Capital Social 267000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 18/06/2014
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE LUANTE PROMODOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LUANTE PROMODOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Terradillos Teodoro | Apoderado Solidario | 08/07/2014 | 25/01/2021 |
Gonzalez Terradillos Teodoro | Liquidador Solidario | 25/01/2021 | 25/01/2021 |
Gonzalez Terradillos Teodoro | Presidente | 14/07/2020 | 25/01/2021 |
Gonzalez Terradillos Teodoro | Consejero | 14/07/2020 | 25/01/2021 |
Jerez Fernandez Luis | Liquidador Solidario | 25/01/2021 | 25/01/2021 |
Jerez Fernandez Luis | Consejero | 14/07/2020 | 25/01/2021 |
Jerez Fernandez Luis | Secretario | 14/07/2020 | 25/01/2021 |
Jerez Gonzalez Luis | Apoderado Solidario | 08/07/2014 | 25/01/2021 |
Lopez Muñoyerro Angel | Consejero | 14/07/2020 | 25/01/2021 |
Gonzalez Terradillos Teodoro | Representante | 12/04/2019 | 14/07/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LUANTE PROMODOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32452 , F 26, S 8, H M 584105, I/A 5 (25/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32452 , F 26, S 8, H M 584105, I/A 5 (25/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32452 , F 26, S 8, H M 584105, I/A 5 (25/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32452 , F 26, S 8, H M 584105, I/A 5 (25/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32452 , F 25, S 8, H M 584105, I/A 4 (14/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-139-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32452 , F 25, S 8, H M 584105, I/A 4 (14/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-139-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32452 , F 25, S 8, H M 584105, I/A 4 (14/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-139-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32452 , F 25, S 8, H M 584105, I/A 3 (12/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-77-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32452 , F 25, S 8, H M 584105, I/A 3 (12/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-77-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32452 , F 23, S 8, H M 584105, I/A 2 (08/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-133-28