LOZGAR SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle San Bernardo, 29
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social LOZGAR SA
CIF A28376655
Actividad Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Junquera Garcia Maria Begoña
VINCULACIONES DE LOZGAR SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LOZGAR SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Junquera Garcia Maria Begoña | Presidente | 24/07/2013 | 10/09/2015 |
Junquera Garcia Maria Begoña | Consejero | 24/07/2013 | 10/09/2015 |
Junquera Garcia Pablo Fernando | Secretario | 24/07/2013 | 10/09/2015 |
Junquera Garcia Pablo Fernando | Consejero Delegado | 24/07/2013 | 10/09/2015 |
Junquera Garcia Pablo Fernando | Consejero | 24/07/2013 | 10/09/2015 |
Junquera Perez Tomas | Consejero | 24/07/2013 | 10/09/2015 |
Garcia Lozano Consuelo | Presidente | 24/07/2013 | |
Garcia Lozano Consuelo | Consejero Delegado | 24/07/2013 | |
Garcia Lozano Consuelo | Consejero | 24/07/2013 | |
Junquera Garcia Maria Begoña | Secretario | 24/07/2013 |
ACTOS BORME DE LOZGAR SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3828 , F 49, S 8, H M 64327, I/A 21 (10/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-179-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3828 , F 49, S 8, H M 64327, I/A 21 (10/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-179-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3828 , F 48, S 8, H M 64327, I/A 20 (24/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-145-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3828 , F 48, S 8, H M 64327, I/A 20 (24/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-145-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3828 , F 48, S 8, H M 64327, I/A 20 (24/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-145-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-203-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-198-28