LOYD INTERNATIONAL & INVESTMENT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Conde de Aranda, 20
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social LOYD INTERNATIONAL & INVESTMENT SL
CIF B86341732
Capital Social 3008.0 Euros
Fecha de Constitución 23/11/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario REINICIA TRATAMIENTOS SL
VINCULACIONES DE LOYD INTERNATIONAL & INVESTMENT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LOYD INTERNATIONAL & INVESTMENT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gallego Benavente Francisco | Liquidador | 30/07/2019 | 30/07/2019 |
Gallego Benavente Francisco | Administrador Unico | 08/01/2015 | 30/07/2019 |
REINICIA TRATAMIENTOS SL | Socio Unico | 08/01/2015 | 30/07/2019 |
Gallego Benavente Francisco | Administrador Mancomunado | 25/11/2011 | 08/01/2015 |
Nuñez Quintana Iñigo Jose | Administrador Mancomunado | 25/11/2011 | 08/01/2015 |
ACTOS BORME DE LOYD INTERNATIONAL & INVESTMENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29381 , F 146, S 8, H M 528843, I/A 3 (30/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-149-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29381 , F 146, S 8, H M 528843, I/A 3 (30/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-149-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29381 , F 146, S 8, H M 528843, I/A 3 (30/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-149-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29381 , F 146, S 8, H M 528843, I/A 3 (30/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-149-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29381 , F 145, S 8, H M 528843, I/A 2 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-12-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29381 , F 145, S 8, H M 528843, I/A 2 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-12-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29381 , F 145, S 8, H M 528843, I/A 2 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-12-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29381 , F 145, S 8, H M 528843, I/A 2 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-12-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29381 , F 144, S 8, H M 528843, I/A 1 (25/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-231-28
Dirección:C/ CONDE DE ARANDA 20 5º IZ (MADRID)
Comienzo de operaciones:23/11/11
Capital:3.008,00 Euros
Objeto social:LA IMPORTACION Y EXPORTACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, ASI COMO LA DISTRIBUCION, INTERMEDIACION, EL COMERCIO AL POR MAYOR Y AL PORMENOR, LA ELABORACION Y MANIPULADO DE DICHOS PRODUCTOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29381 , F 144, S 8, H M 528843, I/A 1 (25/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-231-28