LOXAM ALQUILER SA - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de la Constitucion, 3
Código Postal 28821
Municipio Coslada
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social LOXAM ALQUILER SA
CIF A83254136
Capital Social 500000.0 Euros
Actividad Alquiler de maquinaria y equipo para la construcción e ingeniería civil
Fecha de Constitución 06/02/2002
Página Web www.loxam.es
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario HUNE RENTAL SL
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE LOXAM ALQUILER SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LOXAM ALQUILER SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bourmaud Patrick | Consejero | 23/05/2013 | 01/06/2018 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 01/10/2009 | 01/06/2018 |
Deprez Gerard | Presidente | 23/05/2013 | 01/06/2018 |
Deprez Gerard | Consejero | 23/05/2013 | 01/06/2018 |
Henon Stephane | Secretario | 20/01/2012 | 01/06/2018 |
Henon Stephane | Consejero | 20/01/2012 | 01/06/2018 |
Henon Stephane | Apoderado | 02/07/2014 | 01/06/2018 |
HUNE RENTAL SL | Socio Unico | 27/03/2018 | 01/06/2018 |
Puentes Hernandez Elsa | Apoderado | 02/01/2015 | 01/06/2018 |
Rubias Carreras Jose Manuel | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/01/2011 | 01/06/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LOXAM ALQUILER SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17572 , F 222, S 8, H M 302134, I/A 39 (01/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-111-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17572 , F 222, S 8, H M 302134, I/A 39 (01/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-111-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17572 , F 222, S 8, H M 302134, I/A 39 (01/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-111-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17572 , F 222, S 8, H M 302134, I/A 38 (27/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-68-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17572 , F 222, S 8, H M 302134, I/A 37 (17/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-204-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17572 , F 221, S 8, H M 302134, I/A 36 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-230-28
- Sociedades absorbidas: HERTZ ALQUILER DE MAQUINARIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17572 , F 219, S 8, H M 302134, I/A 35 (20/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-80-28
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17572 , F 219, S 8, H M 302134, I/A 34 (08/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-72-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17572 , F 219, S 8, H M 302134, I/A 33 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-28
Capital Anterior: | 100.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 400.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 500.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 400,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17572 , F 218, S 8, H M 302134, I/A 32 (27/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-84-28