LOWCARB HOTEL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Jaime Soler Urrios, 2
Código Postal 03570
Municipio Villajoyosa/La Vila Joiosa
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social LOWCARB HOTEL SL
CIF B54671466
Capital Social 212313.0 Euros
Actividad Hoteles y alojamientos similares
Fecha de Constitución 23/11/2012
Órgano Administración Administrador único
Propietario Livsstilskurs As
VINCULACIONES DE LOWCARB HOTEL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LOWCARB HOTEL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Livsstilskurs As | Socio Unico | 10/12/2012 | 11/05/2018 |
Midttveit Nina Christin | Administrador Unico | 15/06/2015 | 11/05/2018 |
Midttveit Nina Christin | Liquidador | 11/05/2018 | 11/05/2018 |
Egeberg Nils Erik | Administrador Unico | 10/12/2012 | 15/06/2015 |
ACTOS BORME DE LOWCARB HOTEL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3648 , F 117, S 8, H A 132562, I/A 5 (11/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-96-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3648 , F 117, S 8, H A 132562, I/A 5 (11/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-96-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3648 , F 117, S 8, H A 132562, I/A 5 (11/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-96-03
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3648 , F 117, S 8, H A 132562, I/A 5 (11/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-96-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3648 , F 117, S 8, H A 132562, I/A 4 (15/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-115-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3648 , F 117, S 8, H A 132562, I/A 4 (15/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-115-03
Capital Anterior: | 112.313,00 | Euros |
Aumento de capital: | 100.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 212.313,00 | Euros |
Porcentaje: | 89,04 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3648 , F 117, S 8, H A 132562, I/A 3 (02/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-107-03
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 109.313,00 | Euros |
Capital Actual: | 112.313,00 | Euros |
Porcentaje: | 3.643,77 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3648 , F 117, S 8, H A 132562, I/A 2 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-14-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3648 , F 116, S 8, H A 132562, I/A 1 (10/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-240-03
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3648 , F 116, S 8, H A 132562, I/A 1 (10/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-240-03