LOVIS CONSULTORES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Raimundo Fernandez Villaverde, 55
Código Postal 28003
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social LOVIS CONSULTORES SL
CIF B86084522
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública
Fecha de Constitución 11/11/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LOVIS CONSULTORES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LOVIS CONSULTORES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Zunzunegui Valero De Bernabe Iñigo | Liquidador | 17/10/2012 | 17/10/2012 |
Lopez Ferrero Marta | Administrador Unico | 02/12/2010 | 17/10/2012 |
Lopez Lopez Nicolas | Apoderado | 18/01/2011 | 17/10/2012 |
ACTOS BORME DE LOVIS CONSULTORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28309 , F 82, S 8, H M 509871, I/A 3 (17/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-208-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28309 , F 82, S 8, H M 509871, I/A 3 (17/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-208-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28309 , F 82, S 8, H M 509871, I/A 3 (17/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-208-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28309 , F 82, S 8, H M 509871, I/A 3 (17/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-208-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-197-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28309 , F 82, S 8, H M 509871, I/A 2 (18/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-20-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28309 , F 79, S 8, H M 509871, I/A 1 (02/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-239-28
Dirección:AVDA RAIMUNDO FERNANDEZ VILLAVERDE 55 (MADRID)
Comienzo de operaciones:11/11/10
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:LA CONSULTORIA, ASESORAMIENTO EN INVERSIONES Y ASESORAMIENTO, ANALISIS Y ESTUDIOS SOBRE DESARROLLO, COMERCIO ESTRATEGIA Y MARKETING EMPRESARIAL ASI COMO PROMOCION DE NUEVAS EMPRESAS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28309 , F 79, S 8, H M 509871, I/A 1 (02/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-239-28