LOVINGSPORTS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Cavallers, 26
Código Postal 08034
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social LOVINGSPORTS SL
CIF B65419715
Capital Social 480000.0 Euros
Actividad Actividades de programación informática
Fecha de Constitución 21/09/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LOVINGSPORTS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LOVINGSPORTS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRAE SL | Apoderado | 26/01/2011 | 07/07/2015 |
Tomaso Maria Brezzi | Liquidador | 07/07/2015 | 07/07/2015 |
Tomaso Maria Brezzi | Administrador Unico | 26/02/2013 | 07/07/2015 |
Tomaso Maria Brezzi | Apoderado | 26/01/2011 | 07/07/2015 |
Tommaso Gervasini | Apoderado | 26/01/2011 | 07/07/2015 |
Marco Albanesi | Consejero | 26/01/2011 | 26/02/2013 |
PRAE SL | Consejero | 26/01/2011 | 26/02/2013 |
Soldevila Casals Rafael | Secretario No Consejero | 16/10/2012 | 26/02/2013 |
Soldevila Casals Rafael | Consejero | 26/02/2013 | 26/02/2013 |
Soldevila Casals Rafael | REPR.143 RRM | 26/01/2011 | 26/02/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LOVINGSPORTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42327 , F 64, S 8, H B 403913, I/A 7 (07/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-132-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42327 , F 64, S 8, H B 403913, I/A 7 (07/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-132-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42327 , F 64, S 8, H B 403913, I/A 7 (07/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-132-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42327 , F 64, S 8, H B 403913, I/A 6 (26/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-44-08
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42327 , F 64, S 8, H B 403913, I/A 6 (26/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-44-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42327 , F 63, S 8, H B 403913, I/A 5 (26/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-44-08
Consejero
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42327 , F 63, S 8, H B 403913, I/A 5 (26/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-44-08
Capital Anterior: | 118.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 362.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 480.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 306,78 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42327 , F 59, S 8, H B 403913, I/A 4 (16/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-208-08
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 115.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 118.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 3.833,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42327 , F 59, S 8, H B 403913, I/A 4 (16/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-208-08
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42327 , F 59, S 8, H B 403913, I/A 3 (16/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-208-08