LOVEINSTYLE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ptge de Mercè Rodoreda, 1
Código Postal 08860
Municipio Castelldefels
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social LOVEINSTYLE SL
CIF B64850845
Actividad Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE LOVEINSTYLE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LOVEINSTYLE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Vizcaino Sanchez Francisco | Administrador Concursal | 10/12/2013 | 18/11/2015 |
Adrian Sebastian Schneider | Consejero | 06/09/2010 | 24/12/2014 |
Adrian Sebastian Schneider | Consejero Delegado | 06/09/2010 | 24/12/2014 |
Alexander Johannes Siebenmorgen | Secretario | 06/09/2010 | 24/12/2014 |
Alexander Johannes Siebenmorgen | Consejero | 06/09/2010 | 24/12/2014 |
Alexander Johannes Siebenmorgen | Consejero Delegado | 06/09/2010 | 24/12/2014 |
Wolfgang Gunter Finkbeiner | Presidente | 06/09/2010 | 24/12/2014 |
Wolfgang Gunter Finkbeiner | Consejero | 06/09/2010 | 24/12/2014 |
Wolfgang Gunter Finkbeiner | Consejero Delegado | 06/09/2010 | 24/12/2014 |
Roland Martial Hermann Hallmaier | Consejero | 06/09/2010 | 16/12/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LOVEINSTYLE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40439 , F 36, S 8, H B 368628, I/A 10 (18/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-08
- JUZGADO MERCANTIL 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 565/2013, AUTO FIRME DE FECHA 19/10/2015, POR EL QUE SE ACUERDA LA CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40439 , F 36, S 8, H B 368628, I/A 10 (18/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40439 , F 36, S 8, H B 368628, I/A 10 (18/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-08
- JUZGADO MERCANTIL 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 565/2013, AUTO FIRME DE FECHA 14/05/2015,ARCHIVO DE LA PIEZA DE CALIFICACION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40439 , F 36, S 8, H B 368628, I/A 9 (25/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-101-08
- JUZGADO MERCANTIL 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 565/2013, AUTO FIRME DE FECHA 19/01/2015, APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40439 , F 35, S 8, H B 368628, I/A 8 (25/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-101-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40439 , F 35, S 8, H B 368628, I/A 7 (24/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-08
- JUZGADO MERCANTIL 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 565/2013, AUTO FIRME DE FECHA 21/10/2014, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40439 , F 35, S 8, H B 368628, I/A 7 (24/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40439 , F 35, S 8, H B 368628, I/A 7 (24/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-08
- JUZGADO MERCANTIL 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 565/2013, AUTO FIRME DE FECHA 28/10/2013, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40439 , F 34, S 8, H B 368628, I/A 6 (10/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-241-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40439 , F 34, S 8, H B 368628, I/A 6 (10/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-241-08