LOVEIMAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Palas de Rey, 52
Código Postal 28050
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social LOVEIMAR SL
CIF B80234768
Capital Social 1822772.9 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Lorenzo Calvo Jorge
VINCULACIONES DE LOVEIMAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LOVEIMAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lorenzo Bernal Martin | Apoderado | 22/09/2009 | 19/04/2016 |
Lorenzo Calvo Beatriz | Apoderado | 25/02/2009 | 19/04/2016 |
Lorenzo Calvo Jorge | Apoderado | 25/02/2009 | 19/04/2016 |
Lorenzo Calvo Jorge | Administrador Unico | 24/12/2012 | 19/04/2016 |
Lorenzo Calvo Alberto | Administrador Unico | 22/09/2009 | 24/12/2012 |
Lorenzo Bernal Martin | Administrador Unico | 22/09/2009 |
ACTOS BORME DE LOVEIMAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29124 , F 146, S 8, H M 39861, I/A 18 (19/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-80-28
- Escision
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29124 , F 146, S 8, H M 39861, I/A 18 (19/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-80-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29124 , F 146, S 8, H M 39861, I/A 18 (19/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-80-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (09/07/2015)
CVE: BORME-B-2015-135-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (04/03/2014)
CVE: BORME-B-2015-135-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (04/03/2014)
CVE: BORME-B-2015-49-28
Capital Anterior: | 1.556.950,60 | Euros |
Aumento de capital: | 265.822,30 | Euros |
Capital Actual: | 1.822.772,90 | Euros |
Porcentaje: | 17,07 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29124 , F 145, S 8, H M 39861, I/A 17 (25/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-189-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29124 , F 145, S 8, H M 39861, I/A 16 (24/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-2-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29124 , F 145, S 8, H M 39861, I/A 16 (24/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-2-28
Capital Anterior: | 580.566,00 | Euros |
Aumento de capital: | 976.384,60 | Euros |
Capital Actual: | 1.556.950,60 | Euros |
Porcentaje: | 168,18 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7774 , F 225, S 8, H M 39861, I/A 15 (19/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-207-28