LOVEFRAGANCES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Orense, 96
Código Postal 28223
Municipio Pozuelo de Alarcón
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social LOVEFRAGANCES SL
CIF B85857290
Capital Social 496000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de productos de perfumería y cosmética
Fecha de Constitución 15/01/2010
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE LOVEFRAGANCES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LOVEFRAGANCES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguado Perez Julio Antonio | Administrador Solidario | 06/07/2015 | 08/05/2017 |
Aguado Perez Julio Antonio | Liquidador Solidario | 08/05/2017 | 08/05/2017 |
Merino Alvaro Jacinto | Administrador Solidario | 06/07/2015 | 08/05/2017 |
Merino Alvaro Jacinto | Apoderado | 02/02/2010 | 08/05/2017 |
Merino Alvaro Jacinto | Liquidador Solidario | 08/05/2017 | 08/05/2017 |
GLOBAL CECAMO COMPAÑIA SL | Administrador Unico | 04/03/2015 | 06/07/2015 |
Moreno Aparicio Cesar Miguel | Representante | 04/03/2015 | 06/07/2015 |
Aguado Perez Julio Antonio | Administrador Solidario | 09/02/2011 | 04/03/2015 |
Merino Alvaro Jacinto | Administrador Solidario | 09/02/2011 | 04/03/2015 |
Aguado Perez Julio Antonio | Administrador Unico | 02/02/2010 | 09/02/2011 |
ACTOS BORME DE LOVEFRAGANCES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27386 , F 65, S 8, H M 493573, I/A 7 (08/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-91-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27386 , F 65, S 8, H M 493573, I/A 7 (08/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-91-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27386 , F 65, S 8, H M 493573, I/A 7 (08/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-91-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27386 , F 65, S 8, H M 493573, I/A 7 (08/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-91-28
- C/ ORENSE 96 (POZUELO DE ALARCON)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27386 , F 65, S 8, H M 493573, I/A 6 (06/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-132-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27386 , F 65, S 8, H M 493573, I/A 6 (06/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-132-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27386 , F 65, S 8, H M 493573, I/A 6 (06/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-132-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27386 , F 65, S 8, H M 493573, I/A 6 (06/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-132-28
- C/ POSTIGO DE SAN MARTIN 7 1º A (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27386 , F 64, S 8, H M 493573, I/A 5 (04/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-50-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27386 , F 64, S 8, H M 493573, I/A 5 (04/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-50-28