LOVAN ADVICO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle de la Comunidad Canaria, 7
Código Postal 28660
Municipio Boadilla del Monte
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social LOVAN ADVICO SL
CIF B86055845
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 15/10/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario Lambrechts Ann
VINCULACIONES DE LOVAN ADVICO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LOVAN ADVICO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lambrechts Ann | Liquidador | 03/07/2013 | 03/07/2013 |
Lambrechts Ann | Administrador Unico | 09/02/2012 | 03/07/2013 |
Lambrechts Ann | Socio Unico | 09/02/2012 | 03/07/2013 |
Lambrechts Ann | Apoderado | 12/11/2010 | 03/07/2013 |
130 ISLAND DRIVE SL | Administrador Unico | 12/11/2010 | 09/02/2012 |
Arrieta Gisbert Jose Julio | Representante | 12/11/2010 | 09/02/2012 |
ACTOS BORME DE LOVAN ADVICO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28230 , F 105, S 8, H M 508495, I/A 5 (03/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-130-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28230 , F 105, S 8, H M 508495, I/A 5 (03/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-130-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28230 , F 105, S 8, H M 508495, I/A 5 (03/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-130-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28230 , F 105, S 8, H M 508495, I/A 5 (03/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-130-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28230 , F 105, S 8, H M 508495, I/A 5 (03/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-130-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28230 , F 105, S 8, H M 508495, I/A 4 (09/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-36-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28230 , F 104, S 8, H M 508495, I/A 3 (09/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-36-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28230 , F 104, S 8, H M 508495, I/A 3 (09/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-36-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28230 , F 103, S 8, H M 508495, I/A 2 (12/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-225-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28230 , F 99, S 8, H M 508495, I/A 1 (12/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-225-28