LOURROU SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Fuente de San Amaro, 6
Código Postal 15002
Municipio A Coruña
Provincia A Coruña
Mapa Ver Mapa
Razón Social LOURROU SL
CIF B70126925
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 07/09/2007
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LOURROU SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LOURROU SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Vazquez Garcia Maria-jose | Liquidador | 01/12/2022 | 01/12/2022 |
Vazquez Garcia Maria-jose | Administrador Unico | 26/11/2012 | 01/12/2022 |
Vazquez Loureda Carlos Manuel | Apoderado | 02/05/2013 | 01/12/2022 |
Rouco Garcia Gonzalo | Apoderado | 26/11/2012 | |
Rouco Mato Gonzalo | Administrador Unico | 26/11/2012 |
ACTOS BORME DE LOURROU SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3248 , F 9, S 8, H C 42305, I/A 6 (01/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-237-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3248 , F 9, S 8, H C 42305, I/A 6 (01/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-237-15
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3248 , F 9, S 8, H C 42305, I/A 6 (01/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-237-15
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3248 , F 9, S 8, H C 42305, I/A 6 (01/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-237-15
- C/ FUENTE DE SAN AMARO 6 BAJO (CORUÑA (A))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3248 , F 9, S 8, H C 42305, I/A 5 (12/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-222-15
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 3º. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3248 , F 9, S 8, H C 42305, I/A 5 (12/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-222-15
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3248 , F 8, S 8, H C 42305, I/A 4 (02/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-15
- AVDA DE VENEZUELA 90 (OLEIROS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3428 , F 7, S 8, H C 42305, I/A 3 (26/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3428 , F 7, S 8, H C 42305, I/A 3 (26/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-15
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3428 , F 7, S 8, H C 42305, I/A 3 (26/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-15