LOUGRA SL - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social LOUGRA SL
CIF B28514123
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE LOUGRA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LOUGRA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rosell Arnold Elena | Apoderado Mancomunado | 10/05/2013 | 28/02/2017 |
Rosell Arnold Elena | Administrador Solidario | 02/01/2017 | 28/02/2017 |
Rosell Arnold Pedro Miguel | Apoderado Mancomunado | 10/05/2013 | 28/02/2017 |
Rosell Miquel Juan Luis | Administrador Solidario | 02/01/2017 | 28/02/2017 |
Rosell Miquel Juan Luis | Administrador Unico | 10/05/2013 | 02/01/2017 |
Rosell Miquel Juan Luis | Administrador Solidario | 10/05/2013 | |
Sarda Altamira Ana Maria | Administrador Solidario | 10/05/2013 |
ACTOS BORME DE LOUGRA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6521 , F 191, S 8, H M 106180, I/A 25 (28/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-47-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6521 , F 191, S 8, H M 106180, I/A 25 (28/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-47-28
- CANCELADOS LOS ASIENTOS DE LA SOCIEDAD Y CERRADA LA HOJA REGISTRAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6521 , F 191, S 8, H M 106180, I/A 25 (28/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-47-28
- CIERRE PROVISIONAL DE LA HOJA SOCIAL POR PLAZO DE SEIS MESES, DE CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO EN EL ARTICULO 231 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO MERCANTIL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6521 , F 191, S 8, H M 106180, I/A 24M (23/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-21-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6521 , F 191, S 8, H M 106180, I/A 24 (02/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6521 , F 191, S 8, H M 106180, I/A 24 (02/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6521 , F 191, S 8, H M 106180, I/A 24 (02/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6521 , F 190, S 8, H M 106180, I/A 23 (10/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6521 , F 190, S 8, H M 106180, I/A 22 (10/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6521 , F 190, S 8, H M 106180, I/A 22 (10/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-28