LOTUS INVESTMENT MANAGEMENT SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 259
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social LOTUS INVESTMENT MANAGEMENT SPAIN SL
CIF B87333878
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 08/07/2015
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Grin David
Propietario Laurelbay Limited
VINCULACIONES DE LOTUS INVESTMENT MANAGEMENT SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LOTUS INVESTMENT MANAGEMENT SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Grin David | Administrador Unico | 27/08/2015 | 15/11/2023 |
Grin Grin David | Liquidador | 15/11/2023 | |
Laurelbay Limited | Socio Unico | 14/01/2022 | 15/11/2023 |
Lotus Investment Ig Limited | Socio Unico | 27/08/2015 | 14/01/2022 |
ACTOS BORME DE LOTUS INVESTMENT MANAGEMENT SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33757 , F 44, S 8, H M 607572, I/A 4 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33757 , F 44, S 8, H M 607572, I/A 4 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33757 , F 44, S 8, H M 607572, I/A 4 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-28
- DON DAVID GRIN GRIN, ADMINISTRADOR UNICO DE LA SOCIEDAD HA ADQUIRIDO LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA HABIENDOLE SIDO ASIGNADO EL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD ESPAÑOL NUMERO 04265251Q
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33757 , F 40, S 8, H M 607572, I/A 1M (03/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-48-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33757 , F 43, S 8, H M 607572, I/A 2 (14/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-14-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33757 , F 40, S 8, H M 607572, I/A 1 (27/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-171-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33757 , F 40, S 8, H M 607572, I/A 1 (27/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-171-28
Dirección:PASEO DE LA CASTELLANA 259-C - PLANTA 16N (MADRID)
Comienzo de operaciones:08/07/15
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:(a) La adquisición, explotación, arrendamiento y enajenación de bienes inmuebles. (b) El otorgamiento, exclusivamente a personas jurídicas - no a consumidores, de préstamos, créditos así como de instrumentos juridicos de naturaleza análoga..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33757 , F 40, S 8, H M 607572, I/A 1 (27/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-171-28