LOTOJUEGOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Velazquez, 94
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social LOTOJUEGOS SL
CIF B82979030
Actividad Actividades de consultoría informática
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LOTOJUEGOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LOTOJUEGOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aya Ramos Leire | Apoderado Solidario | 19/01/2017 | 17/02/2017 |
Ocaña Lopez Marta | Apoderado Solidario | 19/01/2017 | 17/02/2017 |
Ponce De Leon Cuñat Almudena | Apoderado Solidario | 19/01/2017 | 17/02/2017 |
Rivero Mena Samuel | Apoderado Solidario | 19/01/2017 | 17/02/2017 |
Salvo Puebla Ines | Apoderado Solidario | 19/01/2017 | 17/02/2017 |
Sanchez Sanguino Jorge | Apoderado Solidario | 19/01/2017 | 17/02/2017 |
Vilar Fuentes Eduardo Jose | Administrador Unico | 09/10/2014 | 17/02/2017 |
Vilar Fuentes Eduardo Jose | Liquidador | 17/02/2017 | 17/02/2017 |
Galera Bretones Miguel Angel | Administrador Unico | 03/12/2012 | 09/10/2014 |
Galera Bretones Miguel Angel | Administrador Mancomunado | 17/05/2011 | 03/12/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LOTOJUEGOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28744 , F 46, S 8, H M 281819, I/A 18 (17/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-39-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28744 , F 46, S 8, H M 281819, I/A 18 (17/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-39-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28744 , F 46, S 8, H M 281819, I/A 18 (17/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-39-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28744 , F 46, S 8, H M 281819, I/A 18 (17/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-39-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28744 , F 45, S 8, H M 281819, I/A 17 (19/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-28
- C/ VELAZQUEZ 94 - 4º DERECHA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28744 , F 44, S 8, H M 281819, I/A 16 (09/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-199-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28744 , F 44, S 8, H M 281819, I/A 16 (09/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-199-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28744 , F 44, S 8, H M 281819, I/A 16 (09/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-199-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28744 , F 44, S 8, H M 281819, I/A 15 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-237-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28744 , F 44, S 8, H M 281819, I/A 15 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-237-28