LOTERIA36VA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Los Juncos, 45
Código Postal 47140
Municipio Laguna de Duero
Provincia Valladolid
Mapa Ver Mapa
Razón Social LOTERIA36VA SL
CIF B47713169
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Actividades de juegos de azar y apuestas
Fecha de Constitución 29/08/2013
Órgano Administración Administrador único
Propietario Perez Perez Heliodoro Fernando
VINCULACIONES DE LOTERIA36VA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LOTERIA36VA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Perez Perez Heliodoro Fernando | Liquidador | 14/04/2023 | 14/04/2023 |
Perez Perez Heliodoro Fernando | Administrador Unico | 02/09/2013 | 14/04/2023 |
Perez Perez Heliodoro Fernando | Socio Unico | 02/09/2013 | 14/04/2023 |
ACTOS BORME DE LOTERIA36VA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1447 , F 81, S 8, H VA 25961, I/A 2 (14/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-76-47
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1447 , F 81, S 8, H VA 25961, I/A 2 (14/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-76-47
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1447 , F 81, S 8, H VA 25961, I/A 2 (14/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-76-47
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1447 , F 81, S 8, H VA 25961, I/A 2 (14/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-76-47
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1447 , F 81, S 8, H VA 25961, I/A 1 3 (27/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-45-47
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1447 , F 81, S 8, H VA 25961, I/A 1 N (15/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-184-47
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1447 , F 79, S 8, H VA 25961, I/A 1 (02/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-170-47
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1447 , F 79, S 8, H VA 25961, I/A 1 (02/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-170-47
Dirección:C/ LOS JUNCOS 45 (LAGUNA DE DUERO)
Comienzo de operaciones:29/08/13
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:La gestión de punto de venta de loterías y apuestas deportivas de titularidad estatal u otros juegos que le sean atribuidos al organismo Loterías y Apuestas del Estado.&
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1447 , F 79, S 8, H VA 25961, I/A 1 (02/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-170-47