LOTECAR 2008 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle La Maso, 12
Código Postal 28034
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social LOTECAR 2008 SL
CIF B85530731
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 16/09/2008
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE LOTECAR 2008 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LOTECAR 2008 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cid-luna Clares Alvaro | Consejero Delegado Mancomunado | 18/11/2011 | 19/05/2015 |
Cid-luna Clares Alvaro | Consejero | 18/11/2011 | 19/05/2015 |
Manzano Romero Marta | Secretario | 18/11/2011 | 19/05/2015 |
Manzano Romero Marta | Consejero Delegado Mancomunado | 18/11/2011 | 19/05/2015 |
Manzano Romero Marta | Consejero | 18/11/2011 | 19/05/2015 |
Ostiz Tamayo Jose Luis | Liquidador | 19/05/2015 | 19/05/2015 |
Ostiz Tamayo Jose Luis | Presidente | 18/11/2011 | 19/05/2015 |
Ostiz Tamayo Jose Luis | Consejero Delegado Mancomunado | 18/11/2011 | 19/05/2015 |
Ostiz Tamayo Jose Luis | Consejero | 18/11/2011 | 19/05/2015 |
ACTOS BORME DE LOTECAR 2008 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26002 , F 129, S 8, H M 468756, I/A 4 (19/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-98-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26002 , F 129, S 8, H M 468756, I/A 4 (19/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-98-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26002 , F 129, S 8, H M 468756, I/A 4 (19/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-98-28
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26002 , F 129, S 8, H M 468756, I/A 4 (19/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-98-28
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26002 , F 129, S 8, H M 468756, I/A 3 (29/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-190-28
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26002 , F 129, S 8, H M 468756, I/A 2 (18/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-228-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-188-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-221-28