LOSERCO LOGISTICA Y SERVICIOS DE CORDOBA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Vreda Pecuaria (Ctra. de Palma del Rio), Km. 4
Código Postal 14710
Municipio Córdoba
Provincia Córdoba
Razón Social LOSERCO LOGISTICA Y SERVICIOS DE CORDOBA SL
CIF B14410054
Capital Social 141095.0 Euros
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Página Web www.loserco.com
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Moro Rodriguez Juan-carlos
Propietario SCHENKER LOGISTICS SA
VINCULACIONES DE LOSERCO LOGISTICA Y SERVICIOS DE CORDOBA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LOSERCO LOGISTICA Y SERVICIOS DE CORDOBA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Asensio Menchero Manuel | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/12/2021 | 04/08/2022 |
Asensio Menchero Manuel | Consejero | 17/02/2022 | 04/08/2022 |
Martin Cuesta Nuria | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/12/2021 | 04/08/2022 |
Martin Cuesta Nuria | Secretario | 17/02/2022 | 04/08/2022 |
Martin Cuesta Nuria | Consejero | 17/02/2022 | 04/08/2022 |
Moro Rodriguez Juan-carlos | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/12/2021 | 04/08/2022 |
Moro Rodriguez Juan-carlos | Consejero | 17/02/2022 | 04/08/2022 |
Moro Rodriguez Juan-carlos | Presidente | 17/02/2022 | 04/08/2022 |
Perez Salillas Alberto | Consejero | 17/02/2022 | 04/08/2022 |
Perez Salinas Alberto | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/12/2021 | 04/08/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LOSERCO LOGISTICA Y SERVICIOS DE CORDOBA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1306 , F 224, S 8, H CO 8715, I/A 18 (04/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-14
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1306 , F 224, S 8, H CO 8715, I/A 18 (04/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-14
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1306 , F 224, S 8, H CO 8715, I/A 17 (17/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-39-14
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración. Se modifican los artículos 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 27, de los Estatutos Sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1306 , F 222, S 8, H CO 8715, I/A 16 (17/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-39-14
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1306 , F 222, S 8, H CO 8715, I/A 16 (17/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-39-14
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1306 , F 222, S 8, H CO 8715, I/A 16 (17/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-39-14
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1303 , F 168, S 8, H CO 8715, I/A 15 (09/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-239-14
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1303 , F 168, S 8, H CO 8715, I/A 14 (26/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-214-14
Capital Anterior: | 210.200,00 | Euros |
Disminución de capital | 69.105,00 | Euros |
Capital Actual: | 141.095,00 | Euros |
Porcentaje: | 32,88 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1303 , F 168, S 8, H CO 8715, I/A 13 (29/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-169-14
- CTRA DE PALMA DEL RIO Km 4 - PARQUE LOGISTICO DE C (CORDOBA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1303 , F 167, S 8, H CO 8715, I/A 12 (21/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-141-14